Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Rummler, Bernd | AfD | AfD Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder | |||||
Degner, Rainer | AfD | AfD Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Valentin, Susanne | AfD | AfD Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Saurien, Harald | AfD | AfD Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger | Sachkundige Bürger |
Stephan, Norbert | AfD | AfD Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger | Sachkundige Bürger |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birker, Reinhard | AfD | AfD Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger/Einwohner | 01.11.2020 | 14.10.2022 | von 01.11.2020 bis 14.10.2022 | Sachkundige Bürger | Sachkundige Bürger |
Fahrig, Doris | AfD | AfD Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger/Einwohner | 01.11.2020 | 31.12.2021 | von 01.11.2020 bis 31.12.2021 | Sachkundige Bürger | Sachkundige Bürger |
Sturm, Fabian | AfD | AfD Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürger/Einwohner | 01.11.2020 | 30.11.2022 | von 01.11.2020 bis 30.11.2022 | Sachkundige Bürger | Sachkundige Bürger |